新区管委会四级调研员
分工:
协助卓玛曲西负责意识形态工作;负责基层党建工作;分管综合处;协助叶睿葆分管产业发展处工作。简历:
2004.07-2005,10 西藏阿里地区改则县工商局工作,任科员。
2005.10-2006.04 西藏阿里地区工商局办公室工作,任科员。
2006.04-2011.11 西藏阿里地区普兰县工商局工作(其间:从2009.10-2011.11任普兰县工商局副局长)。
2011.11-2015.07 西藏阿里地区工商局食品科工作,任科长(其间:2013.05-2013.11在阿里改则县察布乡龙桑村驻村,任队长;2014.08-2015.07兼任阿里地区工商局企业科及注册大厅负责人)。
2015.07-2018.03 阿里地区工商局副调研员(其间:2015.11-2016.05在阿里改则县察布乡龙桑村驻村,任队长)。
2018.03-2019.03 西藏昌都市工商行政管理局副调研员。
2019.03至今 西藏昌都新区管委会四级调研员。