新区党工委委员、管委会三级调研员、土地储备中心主任
分工:
负责新区纪检监察全面工作;负责园区两新组织党建、群团组织建设和园区对外宣传工作。简历:
1993.11-1996.08 西藏自治区林芝地区56021部队战士
1996.08-1999.07 西藏大学政史系政治理论专业
1999.07-2003.10 西藏自治区昌都地委宣传部理论教科科员(其间:2002.04-2004.03 西藏自治区洛隆县委宣传部挂职锻炼)
2003.10-2010.07 西藏自治区昌都地委宣传部理论教育科副科长(其间:2006.09-2009.01 中央党校函授学院西藏分院昌都学区公共关系学专业学习)
2010.07-2012.06 西藏自治区昌都地委宣传部宣传科主任科员(其间:2011.10-2012.11在丁青县协雄乡朗通村驻村)
2012.06-2013.02 西藏自治区昌都市委干部理论教育讲师副团长(正科级)
2013.02-2014.12 西藏自治区昌都地委宣传部理论科科长
2014.12-2017.08 西藏自治区昌都市委宣传部理论科科长
2017.08-2019.11 西藏自治区边坝县委常委、宣传部长
2019.11至今 西藏自治区昌都新区管委会党组成员、四级调研员